If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Si vous avez un filtre web, veuillez vous assurer que les domaines *. kastatic.org et *. kasandbox.org sont autorisés.

Contenu principal
Heure actuelle :0:00Durée totale :5:08

Transcription de la vidéo

un petit avertissement pour les francophones du monde entier dans certains pays ce nombre là se dit 70 mais dans d'autres pays on le dit 70 alors 40 x 70 on va essayer de faire cette multiplication là et en fait ça veut dire qu'on a 40 fois le nombre 70 donc si on veut on pourrait écrire 40 fois le nombre 70 et faire une suite d'addition mais bon ça ferait vraiment beaucoup beaucoup de calculs ce serait très long à écrire donc je pense que c'est quand même raisonnable d'essayer de trouver un moyen plus rapide et donc de passer par une multiplication alors pour faire cette multiplication on peut essayer de décomposer les nombres pour pour que ce soit plus facile à faire lors d'une ça ça dépend des gens mais je pense que quand même il ya quelque chose de pratique c'est de décomposer déjà 40 alors qu'à rentrer ses quatre dizaines donc en fait c'est 4 x 10 4 x 10 40 et 4 x 10 ce sont les mêmes nombres c'est exactement les mêmes nombres donc je peux remplacer 40 par quatre fois disent exactement de la même manière on peut décomposer 70 et se dire que 70 c'est cette dizaine donc c'est cette fois 10 donc c'est de nombreux la 70 c'est cette fois 10 ce sont les mêmes donc finalement ma multiplication je peux la réécrire comme sa c 4 x 10 x 7 x tisse alors là tu peux peut-être avoir l'impression que j'ai finalement compliqué les choses et en fait je trouve que c'est un petit peu plus simple enfin pour moi c'est un petit peu plus simple ça parce que si tu te rappelles qu'on peut intervertir l'ordre dans lequel on fait des multiplications bien ça devient plus clair je te rappelle effectivement que par exemple si je fais 5 x 2 5 x 2 c'est exactement la même chose que 2 x 5 5 x 2 ça fait 10 et 2 x 5 ça fait 10 aussi l'ordre dans lequel on fait une multiplication n'a aucune importance donc on peut changer cet ordre est là par exemple ce que je peux faire c'est m'occuper d'abord de dénombre à un chiffre donc je verrai en fait transformé un peu cette multiplication là je vais la réécrire comme ça je veux dire que ces 4 x 7 4 x 7 là j'ai pris les deux nombres un chiffre maintenant je vais m'occuper des dizaines d'objets des je vais multiplier par sept premières dizaines qui est là donc x 10 et puis encore une fois par set dizaine qu'est la fois 10 ça j'ai tout à fait le droit de le faire parce que j'ai juste très ordonnée mais multiplication et comme l'ordre n'a aucune importance je peux très bien faire ça alors peut-être que là tu commence à voir que ça va être plus simple maintenant effectivement je peux commencer par faire déjà cette multiplication là par exemple je vais faire ce 4 x 7 d'abord 4 x 7 ça fait 28 donc j'ai finalement 28 x 10 x 10 28 x 10 x 10 et si tu te souviens de ce qu'on a vu pour les multiplication par 10 je te rappelle qu'en fait quand on multiplie par dix ça revient à décaler les unités de numération et ai rajouté 1 0 à la place des unités donc là par exemple si je fais 28 x 10 28 fois dit je vais rajouter 1 0 à la place des unités donc je vais avoir ici 280 28 x 10 ça fait 280 et donc ma multiplication ces 280 x 10 et là je vais utiliser toujours la même chose je vais ajouter 1 0 à la place des unités donc je vais avoir 1 0i sierre et ça va me donner 2800 2800 est ce qu'on peut remarquer ici repasse pour passer de cette ligne là à celle ci en fait faut multiplier deux fois de suite par dix et quand on multiplie par dix on rajoute 1 0 donc quand on multiplie deux fois de suite par dix on rajoute 2 0 une autre façon de voir encore c'est de se dire que 28 x 10 c 28 dizaines et si je multiplie qu'encore par 10 je vais avoir 28 centaine 28 centaines c'est ce que j'écris comme ça 28 avec 2 0 et on le lit 2800 alors ça c'est le résultat de cette opération si con à transformer petit à petit mais c'est le même résultat que cette opération là donc 40 x 70 ça fait deux mille huit cents