If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Si vous avez un filtre web, veuillez vous assurer que les domaines *. kastatic.org et *. kasandbox.org sont autorisés.

Contenu principal
Heure actuelle :0:00Durée totale :10:27

Transcription de la vidéo

un petit avertissement pour les francophones du monde entier certain nombre se prononcent différemment selon les pays par exemple ce nombre-là peut se prononcer 70 ou 70 ce nombre-là peut se prononcer 76 ou 70,6 et ce nombre-là peut se prononcer 99 ou 99 bonjour à tous dans cette vidéo vous allez voir qu'on a maintenant les connaissances nécessaires pour résoudre n'importe quel multiplication et ce quelle que soit la taille de nombre que l'on veut multiplier on va faire plusieurs exemples de plus en plus difficile et vous allez voir que ça ne va jamais devenir trop compliqué mais on va commencer par quelque chose d'assez facile par quelque chose qui ressemble à ce qu'on sait déjà faire multiplier un nombre à deux chiffres par un nombre à deux chiffres disons qu'on va calculer 32 x 18 vous savez ce qu'il faut faire d'abord on prend le 8 on le multiplie avec le 2 8 x 2 ça fait 16 je pense que vous êtes à l'aise avec ça et résultat on va même pas écrire les calculs intermédiaires on va directement faire avancer notre multiplication 8 x 2 on a donc dit que ça faisait 16 ans post 6 et on retiendra maintenant calcul 8 x 3 ça fait vingt-quatre on additionne notre retenue ça nous donne 25 et on a un premier résultat 8 x 32 ça nous donne 256 l'étape suivante elle consiste à multiplier 32 avec 1 mais attention je peux pas tout de suite dire que je prends un que je le multiplient avec le 2 et que ça me donnerait deux cars ce1 il est dans la position des dizaines en réalité cet indice sur le multiplient avec deux ça va nous donner 20 et c'est pour ça qu'il nous faut d'abord rajouter 1 0 ici pour décaler notre résultat vers la gauche car on multiplie par une dizaine maintenant on peut faire le calcul une fois 2 ça nous donne de ya pas de retenue celles ci ont la gomme elle était là tout à l'heure et une fois 3 ça nous donne 3 une fois qu'on en est là on est prêt pour additionner 6 + 0 ça nous donne 6 5 +27 égal à 7 et de +37 égale à 5 32 x 18 c'est donc égale à 5 176 on continue on va faire cette fois un autre exemple avec des nombres un peu plus grand on va multiplier 99 avec 90 alors c'est parti on multiplie d'abord parce 8 10 x 9 ses 72 je pose deux et je retiens 7,8 fois neuf c'est toujours 72 mais cette fois j'additionne m'a retenu j'additionne le set ça me donne 79 j'ai créé donc 79 ensuite on multiplie par ce 8 mai c'est un 8/10 donc on n'oublie pas de rajouter 1 0 8 x 9 c'est toujours 72 on retient toujours un set 8 x 9 72 plus 7,79 finalement on additionne ces de calcul de + 0 ça me donne 2,9 plus de ça fait 11 donc je pose un et je retiens 1 1 et 7 6 8 8 et 9 c 17 je pose cette et je retiens ça et finalement un plus est ça me donne 8 le résultat de cette multiplication 99 x 88 il est égal à 8712 on va faire un dernier exemple avec des nombres à deux chiffres on va cette fois multiplié 53 x 78 je pense maintenant que c'est très naturel pour vous je suis sûr que vous comprenez parfaitement ce qu'on va faire on multiplie d'abord par huit 8 x 3 ces 24 je pose quatre et je retiens 2,8 fois 5 ça me donne 40 j'additionne m'a retenu et ça me donne 42 maintenant on multiplie par le set sans oublier de rajouter notre 0 car c'est un set qui représente les dizaines cette fois 3 ces 21 je pose un et je retiens deux cette fois 5 ça fait trente-cinq +2 ça me donne 37 on est de nouveau prêt pour additionner 4 + 0 ça me donne quatre de +17 égale à 3 4 puis 7 ça fait onze je pose à et je retiens zain et un +3 ça me donne 4 53 x 78 c'est égal à 4134 maintenant on va monter un petit peu la difficulté on va dire qu'on veut multiplier 796 par 58 et bien vous allez voir que même si les nombres sont plus grands c'est toujours la même méthode la première chose qu'on veut faire c'est multiplier ce 796 paru vite donc c'est parti une fois 6 ses 48 je pose 8 et je retiens 4,8 x 9 ses 72 auquel j'additionne m'a retenu ça me donne 76 je pousse donc 6 et je retiens cette ici au dessus du set des centaines j'y rajoute un chiffre dans le nombre de home c'est toujours la même méthode qu'on répète chiffres après chif on multiplie d'abord le chiffre des unités puis celui des dizaines puis celui des centaines extra donc maintenant on veut multiplier 8 avec 7,8 fois cette ses 56 auquel j'additionne m'a retenu 56.7 ça me donne 63 ensuite on veut multiplier par le 5 bien sûr ce 5 il représente 1 50 donc comme d'habitude je rajoute - 0 je me débarrasse d'eux mais retenu de ma multiplication précédente 5 x 6 ça fait trente je pose 0 et je retiens 3,5 x 945 45 + 3 ça me donne 48 je pose 8 et je retiens 4 encore une fois maintenant on multiplie avec les centaines cette fois 5 7 35 35 + 4 ça me donne 39 une fois qu'on en est là on a plus qu à additionner les deux résultats 7 196 x 58 c'est bien 796 x 8 qu'on a ici + 7 196 x 50 qu'on a là 8 + 0 ça me donne 8 6 + 0 c63 +8 ça fait 11 donc je pose un et je retiens 1-1 puis si ça me donne 7 7 + 9 ça fait 16 je pose 6 et je retiens c'est un +3 ça me donne quatre le résultat de cette multiplication 796 x 58 est égal à 40 6168 ne va pas s'arrêter en si bon chemin on va encore augmenter la difficulté et c'est vraiment sur le prochain exemple que ça va devenir particulièrement intéressant regardez c'est le dernier est peut-être le plus important on veut calculer cette fois on va dire 523 fois 798 je mets un nombre à trois chiffres aussi en bas de ma multiplication pour le début je pense que ça vous pose aucun problème la première chose qu'on va vouloir faire bien sûr c'est multiplier 523 par huit donc c'est parti 8 x 3 ces 24 je pose quatre et je retiens 2 8 x 2 ça me fait 16 j'additionne m'a retenu ça me fait 18 je pose 8 et je retiens 1,8 fois 5 c 40 plus ma retenue ça me donne 41 8 x 123 c'est égal à 4184 ensuite on va multiplier par le 9 des dizaines je me débarrasse d'eux mais retenu tout à l'heure je multiplie par le neuf qui est dans l'église n en réalité je multiplie par 90 donc je commence par m 1,09 x 3 ça me donne 27 je pose cette et je retiens de 9 x 2 ces dix huit 18 + 2 ça me donne 20 donc je pose 0 et je retiens deux 9 x 5 ses 45 plus de ça me donne 47 5 123 x 90 c'est égal à 40 7070 bien sûr puis hâtif repliait de calcul à faire et plus il ya de risques de faire une erreur donc c'est toujours une bonne idée quand même de vérifier ses calculs vite fait une fois qu'on les a posés ça va très vite par exemple là on may not 09 fois 327 je pose cette et je retiens de 9 x 2 10 8 plus de 20 donc je pose 0 et je retiens de 9 x 5 45 plus de 47 hockey ça a l'air bon maintenant on va vouloir multiplier par le 7 mai ce set bien sûr il est dans la position des centaines donc en réalité on veut multiplier 523 par 700 et regarder quand on a multiplié par 8 on a commencé dans la place des unités quand on a multiplié par 9 comme neuf c'était une dizaine on a rajouté 1 0 pour se décaler un cran vers la gauche maintenant comme on multiplie par sept centaines c'est à dire par cette fois son on va rajouter 2 0 pour se décaler de deux crans vers la gauche ça traduit le fait qu'on multiplie par 100 et par set quand on multiplie par sept cents une fois qu'on en est là le calcul je pense que vous allez réussir à le faire sans aucun souci cette fois 3 ces 21 et donc le 1 je le pose ici dans la position des centaines cette fois trois en a dicté 21 donc je pose un et je retiens de cette fois de 14 plus de 16 je pose 6 et je retiens cette fois 5 35 + 1 36 et on a donc 700 fois 523 c'est égal à 3 166 mille cent on a fait nos trois multiplication maintenant le résultat vous vous en doutez c'est comme d'habitude il suffit d'additionner les résultats de ces différentes multiplication et je suis sûr que vous avez déjà deviné que si on avait un chiffre dans la position des milliers il aurait fait le x se chiffrent en rajoutant cette fois trop à 0 avant de commencer notre multiplication ici on a envie d'avoir notre résultat donc on se lance dans l'addition sans plus tarder 4 + 0 ça me donne 4 8 et 7 ça fait 15 je pose 5 et je retiens un plus un plus un c'est égal à 3 ici 4 et 6 10 + 7 17 je possède et je retiens 1-1 +4 +6 ça me donne 11 on retient encore un et finalement le résultat qu'on pense avoir trouvé ses 410 7354 histoire d'être convaincu qu'on s'est pas trompé on va vérifier rapidement avec la calculatrice 523 fois 798 c'est égal à 417 1354 c'est bon on a le bon résultat y'aura pas à refaire cette vidéo et je pense que vous vous avez compris que maintenant quel que soit le nombre de chiffres qu'on a dans nos nombre on est capable de faire la multiplication il suffit juste étape par étape 2 x chacun des chiffres de rajouter des 0 selon la position du chiffre par lequel on multiplie et enfin d'additionner tous les résultats intermédiaires voilà ça finit cette vidéo sur les multiplications merci beaucoup de votre attention au revoir